Тематические подборки
Илья Егорович Винокуров (1896-1957) - выдающийся государственный и политический деятель Якутии.
БИОГРАФИЯ
Илья Егорович Винокуров родился 19 декабря 1895 года (1 января 1896 г.) в Кусаган-Ыальском наслеге Намского района Якутской области.
Учился в инородческом одноклассном училище с четырехлетним обучением. Вместе с ним учились М. К. Аммосов, С. Д. Трапезников, С. К. Сивцев, ставшие борцами за власть Советов.
В 1921 году стал членом ВКП(б), прошёл двухмесячные советско-партийные курсы. После окончания курсов Илью Винокурова зачислили сотрудником инструкторско-информационного подотдела Якутского губревкома. По просьбе земляков весной 1921 года, его направили на работу в Намцы, председателем Хатын-Аринского ревкома. В июне 1924 года решением правительства и партийных органов Илья Винокуров был вызван из Намцев и направлен в Булунский округ в качестве уполномоченного НКВД по организации советской власти.
В конце 1926 года И. Е. Винокуров был командирован на девятимесячные курсы уездных партийных работников в Москву. С учебы он возвратился летом 1927 года и был вновь отправлен в Булунский округ, где проработал два года в должности секретаря Булунского окружкома ВКП (б).
В 1929 по 1933 гг. работал в Намском районе директором МТС и в органах советской власти. В 1934 году был направлен в качестве инструктора ЯЦИК для организации Оленекского района, способствовал развитию населения северных улусов республики, приобщению их к новым формам жизни и культуры. В октябре 1935 - ноябре 1936 года обучался на высших курсах по советскому строительству в г. Москве.
С 1 января 1937 года по сентябрь 1938 года работал председателем Вилюйского райисполкома, а затем секретарем районного комитета партии.
Постановлением первой сессии Верховного Совета ЯАССР от 29 июля 1938 года И. Е. Винокуров был утвержден наркомом здравоохранения республики. За короткий срок работы в этой должности успел открыть несколько туберкулезных больниц, диспансеров и санаториев. При его участии трахоматозный диспансер был реорганизован в республиканскую глазную больницу, а в районных центрах открылись трахоматозные пункты. Много и целенаправленно работал по подготовке и пополнению медицинских кадров, а также по развертыванию сети медицинских учреждений республики.
С ноября 1939 года по июнь 1943 года И.Е. Винокуров работал заместителем председателя Совнаркома республики по вопросам культуры, народного образования, здравоохранения и науки. Вступив в должность, предпринял комплекс мер по преодолению продовольственного кризиса (февраль-май 1943 года). В их числе: обязательное предоставление колхозами по одной корове личному хозяйству колхозника, списание долгов колхозов и колхозников, увеличение лимитов муки, предоставление летом кобыл колхозникам для изготовления кумыса, создание общественного резервного фонда исключительно для распределения остронуждающимся колхозникам, организация горячего питания и т. п. Предпринимал активные меры по социально-экономическому развитию республики, организации помощи фронту и помощи населению территорий, освобожденных от фашистской оккупации.
Находясь на посту первого секретаря обкома партии республики, он встал на защиту культурного наследия якутского народа в то время, когда литературное наследие якутских писателей Кулаковского, Софронова и Неустроева подверглось обвинениям в буржуазном национализме.
Тоталитарный режим был беспощаден к И. Е Винокурову. В 1952 году он был снят с должности первого секретаря. В 1955 году ему было поручено руководить трестом «Сельстрой», а по существу - заново организовать предприятие по строительству на селе на промышленной основе.
Умер И. Е. Винокуров 4 января 1957 года от тяжелой болезни, был посмертно реабилитирован в 1962 году, в возрасте 61 года.
Имя Ильи Егоровича Винокурова присвоено: Намскому педагогическому колледжу технологии и дизайна, Хатын-Арынской средней школе Намского улуса (1995). В 2007 году при Хатын-Арынской школе открыт музей И. Е. Винокурова. Памятники Илье Винокурову установлены в селе Намцы (в 2016 г.), г. Якутске (в 2017 г.). В Вилюйске одна из улиц в старинной исторической части города носит имя Ильи Винокурова.
БИОГРАФИЯ
Илья Егорович Винокуров родился 19 декабря 1895 года (1 января 1896 г.) в Кусаган-Ыальском наслеге Намского района Якутской области.
Учился в инородческом одноклассном училище с четырехлетним обучением. Вместе с ним учились М. К. Аммосов, С. Д. Трапезников, С. К. Сивцев, ставшие борцами за власть Советов.
В 1921 году стал членом ВКП(б), прошёл двухмесячные советско-партийные курсы. После окончания курсов Илью Винокурова зачислили сотрудником инструкторско-информационного подотдела Якутского губревкома. По просьбе земляков весной 1921 года, его направили на работу в Намцы, председателем Хатын-Аринского ревкома. В июне 1924 года решением правительства и партийных органов Илья Винокуров был вызван из Намцев и направлен в Булунский округ в качестве уполномоченного НКВД по организации советской власти.
В конце 1926 года И. Е. Винокуров был командирован на девятимесячные курсы уездных партийных работников в Москву. С учебы он возвратился летом 1927 года и был вновь отправлен в Булунский округ, где проработал два года в должности секретаря Булунского окружкома ВКП (б).
В 1929 по 1933 гг. работал в Намском районе директором МТС и в органах советской власти. В 1934 году был направлен в качестве инструктора ЯЦИК для организации Оленекского района, способствовал развитию населения северных улусов республики, приобщению их к новым формам жизни и культуры. В октябре 1935 - ноябре 1936 года обучался на высших курсах по советскому строительству в г. Москве.
С 1 января 1937 года по сентябрь 1938 года работал председателем Вилюйского райисполкома, а затем секретарем районного комитета партии.
Постановлением первой сессии Верховного Совета ЯАССР от 29 июля 1938 года И. Е. Винокуров был утвержден наркомом здравоохранения республики. За короткий срок работы в этой должности успел открыть несколько туберкулезных больниц, диспансеров и санаториев. При его участии трахоматозный диспансер был реорганизован в республиканскую глазную больницу, а в районных центрах открылись трахоматозные пункты. Много и целенаправленно работал по подготовке и пополнению медицинских кадров, а также по развертыванию сети медицинских учреждений республики.
С ноября 1939 года по июнь 1943 года И.Е. Винокуров работал заместителем председателя Совнаркома республики по вопросам культуры, народного образования, здравоохранения и науки. Вступив в должность, предпринял комплекс мер по преодолению продовольственного кризиса (февраль-май 1943 года). В их числе: обязательное предоставление колхозами по одной корове личному хозяйству колхозника, списание долгов колхозов и колхозников, увеличение лимитов муки, предоставление летом кобыл колхозникам для изготовления кумыса, создание общественного резервного фонда исключительно для распределения остронуждающимся колхозникам, организация горячего питания и т. п. Предпринимал активные меры по социально-экономическому развитию республики, организации помощи фронту и помощи населению территорий, освобожденных от фашистской оккупации.
Находясь на посту первого секретаря обкома партии республики, он встал на защиту культурного наследия якутского народа в то время, когда литературное наследие якутских писателей Кулаковского, Софронова и Неустроева подверглось обвинениям в буржуазном национализме.
Тоталитарный режим был беспощаден к И. Е Винокурову. В 1952 году он был снят с должности первого секретаря. В 1955 году ему было поручено руководить трестом «Сельстрой», а по существу - заново организовать предприятие по строительству на селе на промышленной основе.
Умер И. Е. Винокуров 4 января 1957 года от тяжелой болезни, был посмертно реабилитирован в 1962 году, в возрасте 61 года.
Имя Ильи Егоровича Винокурова присвоено: Намскому педагогическому колледжу технологии и дизайна, Хатын-Арынской средней школе Намского улуса (1995). В 2007 году при Хатын-Арынской школе открыт музей И. Е. Винокурова. Памятники Илье Винокурову установлены в селе Намцы (в 2016 г.), г. Якутске (в 2017 г.). В Вилюйске одна из улиц в старинной исторической части города носит имя Ильи Винокурова.
Издания подборки 1 - 2 из 2
Заглавие:
Сын народа: к 90-летию И. Е. Винокурова
Год выпуска: 1986
Количество страниц: 16 с.
Год выпуска: 2016
Номер (№): 10
Количество страниц: 100 с.
Подборки
- Бурцев Анатолий Алексеевич,
- Суорун Омоллоон - Сивцев Дмитрий Кононович > Литература о жизни и деятельности Суорун Омоллоона,
- Кривошапкин Андрей Васильевич > Публикации в периодической печати,
- Винокуров Илья Егорович > О жизни и деятельности И. Е. Винокурова,
- Периодические издания Якутии (конец XIX – XXI вв.) > Журналы > Полярная звезда > 2016,
- К 100-летию ЯАССР: видные государственные деятели Якутии XX-XXI вв. > Винокуров Илья Егорович,
- КНИГАКАН > Все народы > Эвены (тунгусо-маньчжурская группа языков) > Художественная литература. Поэзия.
Связанные документы
- 1. Полярная звезда: литературно-художественный и общественно-политический журнал, 2016, №1 (январь)
- 2. Полярная звезда: литературно-художественный и общественно-политический журнал, 2016, №2 (февраль)
- 3. Полярная звезда: литературно-художественный и общественно-политический журнал, 2016, №3 (март)
- 4. Полярная звезда: литературно-художественный и общественно-политический журнал, 2016, №4 (апрель)
- 5. Полярная звезда: литературно-художественный и общественно-политический журнал, 2016, №5 (май)
- 6. Полярная звезда: литературно-художественный и общественно-политический журнал, 2016, №6 (июнь)
- 7. Полярная звезда: литературно-художественный и общественно-политический журнал, 2016, №7
- 8. Полярная звезда: литературно-художественный и общественно-политический журнал, 2016, №8 (август)
- 9. Полярная звезда: литературно-художественный и общественно-политический журнал, 2016, №9 (сентябрь)
- 10. Полярная звезда: литературно-художественный и общественно-политический журнал, 2016, №11
- 11. Полярная звезда: литературно-художественный и общественно-политический журнал, 2016, №12 (12)